18年广东现在的省委常委
2018年度广东省委常委名单:
李希:中共中央政治局委员、省委书记
马兴瑞:中央委员、副书记,***
任学锋:中央候补委员、副书记、广州市委书记
王伟忠:中央候补委员、常委、深圳市委书记
沉海雄:中央候补委员、常委、宣传部长
林少春:中央候补委员、常委、常务副***
邹明:中央候补委员、常委、组织部长
何忠友:常委、政法委书记
石克辉:中央纪委委员、常委、纪委书记
蒋凌:常委、秘书长
曾志伟:常委
张利明:省委常委、省军区司令员
省委常务委员会是指享有副省级职权或者副省级主要权力的省委常务委员会组成人员,属于副省级党政领导干部。和部长级。
前广东省委书记谢飞是哪里人
广东省汕尾市六合县人。
谢飞(1932年11月4日—1999年10月27日),男,汉族,1932年11月出生,广东省六合县人,1947年11月参加工作,1949年7月加入中国共产党*。曾任中共广东省委书记。
谢飞出生于一个贫苦农民家庭。青少年时期,他接受进步思想,追求革命真理。1947年11月到陆丰参加革命工作。1949年7月加入中国共产党。曾任广东省陆丰县和田镇民运小组组长、镇政府指导员、区委委员、土改小组组长、区委书记、区委书记。县委宣传部副部长、部长。他深入群众,积极宣传党的路线方针政策,孜孜不倦、勤奋工作,在艰苦岁月和对敌斗争中,成为一名坚强勇敢的革命战士和党的基层工作者。
扩展信息:
谢飞同志在担任广东省委书记期间,团结带领“一批人”坚定不移地贯彻执行党的基本路线,认真贯彻落实邓小平同志南巡讲话精神,坚持以“发展才是硬道理”的指导思想,坚持改革开放,勇于探索,求真务实,大力推进两个文明建设。
谢飞同志结合中央精神和广东实际,创造性地开展了工作。在全省实施“三三”工程:建立社会主义市场经济、政治法治、廉政监督三大机制;夯实农业、交通、能源、通讯、教育科技三大基础;实现产业结构、生态环境、人口素质的改善。三个优化加快了广东现代化建设进程。
参考:百度百科-谢飞
广东省省委书记叫什么名字2021
李曦。省委书记是中共省委第一人、省直单位第一领导的称号。广东省委书记李希2021,男,汉族,1956年10月出生,甘肃两当人。1975年7月参加工作,1982年1月加入中国共产党,西北师范大学汉语言文学系教师。专业毕业,大学学历,高级管理人员工商管理硕士学位。
张太雷如何用一生去践行民族复兴
江苏省常州市清凉路,有一栋两开间、三开间的老式江南民居。这里是英雄张太雷的故居。在这里,以张太雷的革命足迹为线索,通过油画、实物、照片等史料展示他的革命光辉一生,也诉说着人们对他的思念和牵挂。
张太雷,原名张增让,1898年6月出生,江苏武进人。1915年考入北京大学,同年冬转入天津北洋大学(今天津大学)学习法律。由于他立志要化身“雷”,冲破阴霾,改造旧社会,后来他更名为张太雷,以纪念他的志向。
1919年爆发五四爱国运动,张太雷积极参加,成为天津爱国运动的骨干之一。在运动中,张太雷与他仰慕已久的李大钊建立了联系。在李大钊的影响下,张太雷开始接触和信仰马克思主义,并参加李大钊组织的北京大学马克思主义研究会,协助他开展创建中国共产党的工作。1920年10月,张太雷、邓中夏等人加入了李大钊发起成立的北京早期中国共产党组织,成为中国共产党最早的党员之一。
此后,他与邓中夏积极开展工人运动,到长辛店创办工人补习班,培养了第一批北方铁路工人运动骨干。1921年春起,张太雷赴苏联工作学习,任共产国际远东分部中国科学秘书。他多次陪同共产国际派代表来华会见李大钊、陈独秀等,并参加创建中国共产党的活动。
1924年春,张太雷应党的要求回国,担任共青团中央总书记。出席党的第四次全国代表大会,当选为中央候补常务委员。曾任中共广东区委委员、宣传部长。
1927年4月至5月,张太雷出席中国共产党第五次全国代表大会,尖锐批评陈独秀的右倾错误。7月,中共中央改组,任中央临时政治局常委五人之一。1987年会议后,被派往广东工作,任中共中央委员。广东省委书记、广东省委军事委员会书记,中南局书记、南方局军事委员会委员。
张太雷一到广东,立即研究制定了广东全省的起义计划,并发起组建广州起义指挥机构——革命军事委员会,并担任主席。正当准备工作如火如荼地进行时,起义的消息却被泄露了。张太雷当机立断,1927年12月11日凌晨,广州起义的枪声打响。在张太雷的主持下,广州苏维埃政府成立,张太雷任代理主席兼政委。人民海军和陆军。
12月12日,广州起义第二天,敌人就占领了起义军重要阵地,分兵攻击起义军总指挥部。张太雷闻讯后,立即乘车赶赴前线指挥战斗。汽车在行驶中遭到敌人伏击。张太雷身中三枪,坠入红旗敞篷车内,壮烈牺牲。临死前,他告诉战友:与敌人战斗到底,完成党交给的任务!他用自己短暂的29年生命,履行了“愿成为震动旧世界的雷霆”的庄严誓言。来源:人民日报
1986年广东省的省委书记是哪个
林若1982年12月任中共广东省委书记(当时设第一书记)。1985年9月任中共广东省委书记中华人民共和国国防部长、广东省军区党委第一书记。1990年5月兼任省人大常委会主任、党组书记。1991年1月至1996年12月任省人大常委会主任、党组书记。1997年起担任广东省关心下一代工作委员会主任、广东省老区促进会会长。2004年9月退休