江西万载县委书记是哪个XX
万载县委书记陈小平万载县委书记
轮廓
姓名:陈小平左二陈小平
性别:男出生日期:1964年10月民族:汉族籍贯:江西瑞昌
主要简历
1980.09-1984.07江西大学化学系学习。1985年10月入党。1987.03—1988.11美国俄克拉荷马城市大学学习。1988年11月,获美国俄克拉荷马城大学高等教育管理硕士学位。1993.05—1997.02宜春农学院团委书记1997.02—2000.07宜春农学院党委宣传部部长(其间:江西省公开选拔副厅级干部考试)2000.10—2002.04宜春农学院党委宣传部部长宜春市科学技术委员会、党组书记2002.04—2006.03中共高安市委副书记、市长(其间):2003.9—11第35期、第36期市长培训班学习2006.03至今中共万年县委书记(2009.11任宜春市委常委)
郭安的履历
1979年9月——江西机械学校机械制造专业学生;
198108——江西省宜春地区行署计委干部;
1995年7月——江西省樟树市人民政府副市长;
1997年11月——中共江西省樟树市委常委、樟树市人民政府副市长;
2000年6月——中共江西省樟树市委副书记、樟树市人民政府副市长;
2000年9月——中共江西省樟树市委副书记、樟树市人民政府市长(1999年3月至2001年7月在中国社会科学院研究生院行政管理专业学习);
2002年1月——江西省宜春市委常委、万载县委书记;
2006年3月——中共宜春市委常委、江西省高安市委书记(2008年3月至2009年1月中央党校青年班学习);
2009年7月——江西省景德镇市委常委;
2009年9月——江西省景德镇市委常委、景德镇市人民政府常务副市长;
2011年9月——中共江西省南昌市委副书记、市委政法委书记(兼);
2013年8月——江西省南昌市委副书记,市委政法委书记(兼),市人民政府代市长;
2013年9月——中共江西省南昌市委副书记、南昌市人民政府代市长;
2014年1月33日至今,中共江西省南昌市委副书记、南昌市人民政府市长。
第十二届全国人民代表大会代表。
宜春市县区主要领导都有谁
现任领导
市委书记:谢一森;
市长:龚建华;
市委副书记:任桃英;
市委常委、市委常委
宣传部长:杨建国;
市委常委、市人民政府常务副市长:严干辉;
市委常委、市委政法委书记:李术才;
市委常委、市纪委书记:肖福智;
市委常委、市委组织部部长:肖洪波;
市委常委、凤城市委书记:冷新生;
市委常委、原州区委书记:龚锡水;
市委常委、万载县委书记:陈小平
市委常委、宜春军区政委:夏一军
邱一涵的人物简介
在父亲和哥哥的影响下,19岁的邱一涵于1926年加入中国共产主义青年团。1930年加入中国共产党。后历任中央政治部青年干事。红三军团成员,中共万载县委书记,湘赣省委妇女部部长,红军大学团支部书记、政治指导员。1934年10月,参加25000里长征。到达陕北后,邱逸涵担任中共陇东特委妇女部部长。抗战爆发后,她和丈夫袁国平被下放到皖南新四军军部工作。袁国平任新四军政治部主任,邱逸涵任军训队宣传科长、组织科长。1943年任抗日大学第四分校政治部主任。皖南事变中,袁国平壮烈牺牲。解放战争时期,历任华中局后方政治部组织科科长、华东局组织部干部科科长、华东局政治部主任。中国军事政治大学.历任抗日大学第四分校政治部主任、华中军政大学政治部主任等职。全国解放后,历任南京军区党委书记中共南京市委常委、组织部部长,市人事处处长,中央妇女委员会委员,华东妇女联合会主任,市委书记上海市妇女委员会委员,江苏省委常委、江苏省监察委员会书记。曾任中华全国妇女联合会常务委员、华东管委会监察委员、江苏省第一届政协常委等重要职务。1956年11月2日因癌症在南京逝世。下葬时,唐亮、宋时轮、钟其光等亲自悼念。数十位将军、近百位省市领导、数千人为她送行。场面感人至深。张震在《纪念邱逸涵同志》一文中说:“革命战争的严峻考验,锤炼了邱逸涵的贤妻之心、伟大的母亲之心、真正的共产主义之心。她默默地将悲痛埋藏在自己的内心深处。”心,不顾一切困难,以对革命事业的无限忠诚,准备迎接新的考验。”2007年12月27日,是“人民军队巾帼英雄”邱亦涵诞辰100周年纪念日。江苏省纪委、省委党史办、省新四军、华中抗日根据地研究会联合在南京召开纪念诞生100周年座谈会并为邱逸涵同志扫墓。国家副主席曾庆红、中共原副主席张震、中共江苏省委书记梁保华、中国人民对外友好协会会长陈昊苏等赠送花篮。
陈晓平的主要简历
1980.09-1984.07江西大学化学系学习
1985年10月入党
1987.03-1988.11美国俄克拉荷马城大学学习
1988年11月获得美国俄克拉荷马城大学高等教育管理硕士学位。
1993.05—1997.02宜春农学院团委书记
1997.02—2000.07宜春农学院党委宣传部部长(其间:江西省公开选拔副厅级干部考试)2000.10—2002.04宜春市科学技术委员会主任、党委书记领导小组
2002.04—2006.03中共高安市委副书记、市长(其间:2003.9—11年全国第35期、第36期市长培训班学习)2006.03—2009.11高安市万载县委书记中国共产党(2009.11任宜春市委常委)
2006年9月13日参加在北京举行的中国新农村论坛;
2007年11月17日,全国有机农业发展高层论坛暨技术研讨会在湾仔成功举办;
2008年3月1日,参加南昌“新思维新策略”县域经济论坛;
2009年首届江西省活动十大最受网友欢迎嘉宾第六名)
2009.11—2011.05中共宜春市委常委、万载县委书记;
2011.05—2011.08中共宜春市委常委。
2011年8月至今,任上饶市委常委。
2011年9月22日,中共上饶市第三届委员会第一次全体会议选举陈小平为市委常委。